Der Vorsitzende: |
Harald Schlößer | CDU | CDU Vorsitz ext. Gremium | Vorsitz ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | Achim Wilms | CDU | Achim Wilms CDU |
Vertreter des Kreises |
Guido Gassen | CDU | CDU stv. Vorsitz ext. Gremium | stv. Vorsitz ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | Dr. Hanno Kehren | CDU | Dr. Hanno Kehren CDU |
Dietmar Moll | SPD | SPD Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | Karl-Heinz Röhrich | SPD | Karl-Heinz Röhrich SPD |
Renate Rütten | SPD | SPD Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | Karin Bonitz | SPD | Karin Bonitz SPD |
Dr. Ferdinand Schmitz | CDU | CDU Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | Dr. Christiane Leonards-Schippers | CDU | Dr. Christiane Leonards-Schippers CDU |
Maria Sprenger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 24.11.2020 | 31.01.2022 | von 24.11.2020 bis 31.01.2022 | Hans-Josef Dederichs | Bündnis 90/Die Grünen | Hans-Josef Dederichs Bündnis 90/Die Grünen |
Maria Sprenger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied ext. Gremium | Mitglied ext. Gremium | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | Jörg van den Dolder | Bündnis 90/Die Grünen | Jörg van den Dolder Bündnis 90/Die Grünen |